序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈文瑞
|
张肖露
|
2 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张肖露(负责人)
|
3 | 2019-10-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
隋宏亮
|
陈文瑞
|
4 | 2019-10-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
隋宏亮
|
陈文瑞
|
5 | 2018-06-06 | 其他事项备案 |
*
|
**
|
6 | 2018-06-06 | 其他事项备案 |
0
|
13
|
7 | 2018-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
廖锡琴
|
隋宏亮
|
8 | 2018-06-06 | 企业从业人数变更 |
0
|
13
|
9 | 2018-06-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
廖锡琴
|
隋宏亮
|
10 | 2014-07-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
乌鲁木齐市红山路251号;
|
新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路251号;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付