序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 法定代表人 |
胡芮
|
张艳兵
|
2 | 2021-11-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡芮*, [退出]周霞
|
张艳兵*, [新增]周霞
|
3 | 2018-01-23 | 住所 |
北京市丰台区航丰路1号院2号楼10层1015
|
北京市丰台区丰管路16号9号楼4层4045B
|
4 | 2017-06-26 | 投资人 |
胡芮 自然人股东 [退出]王娜 自然人股东杜文懿 自然人股东戴金杰 自然人股东 [退出]
|
张晓军 自然人股东 [新增]杜文懿 自然人股东王娜 自然人股东
|
5 | 2017-05-05 | 登记管辖变更 |
北京市朝阳区市场监督管理局
|
北京市丰台区市场监督管理局
|
6 | 2017-05-05 | 投资人 |
张晓军 自然人股东 [退出]王娜 自然人股东杜文懿 自然人股东
|
胡芮 自然人股东 [新增]王娜 自然人股东杜文懿 自然人股东戴金杰 自然人股东 [新增]
|
7 | 2017-05-05 | 登记管辖变更 |
朝阳分局
|
丰台分局
|
8 | 2017-05-05 | 住所 |
北京市朝阳区五里桥二街1号院4号楼3层0301
|
北京市丰台区航丰路1号院2号楼10层1015
|
9 | 2015-08-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
张晓军 执行董事; [退出]张晓军 经理; [退出]周霞 监事
|
胡芮 执行董事; [新增]胡芮 经理; [新增]周霞 监事
|
10 | 2015-08-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
张晓军*, [退出]周霞
|
胡芮*, [新增]周霞
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付