序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘万林*,肖颖,赵炳雨
|
肖颖,张艺文*,赵炳雨
|
2 | 2022-03-25 | 法定代表人 |
刘万林
|
张艺文
|
3 | 2016-10-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
肖颖*,赵炳雨
|
刘万林*,肖颖,赵炳雨
|
4 | 2016-10-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 肖颖* 执行董事; 2 肖颖* 经理; 3 赵炳雨 监事;
|
2 肖颖 经理; 3 赵炳雨 监事;1 刘万林* 执行董事;
|
5 | 2016-10-17 | 法定代表人 |
肖颖
|
刘万林
|
6 | 2013-05-08 | 法定代表人 |
张磊
|
肖颖
|
7 | 2013-05-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
3 肖颖 监事;1 张磊* 执行董事; 2 张磊* 经理;
|
1 肖颖* 执行董事; 2 肖颖* 经理; 3 赵炳雨 监事;
|
8 | 2013-05-08 | 住所 |
北京市东城区南竹杆胡同1号6层707
|
北京市东城区东兴隆街58号203室
|
9 | 2013-02-18 | 住所 |
北京市东城区东直门外大街42号10层1002
|
北京市东城区南竹杆胡同1号6层707
|
10 | 2013-02-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 肖颖* 执行董事; 2 肖颖* 经理; 3 赵炳雨 监事;
|
3 肖颖 监事;1 张磊* 执行董事; 2 张磊* 经理;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付