序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 投资人(股权)变更 |
投资人:熊智 ;投资人:刘龙 ;投资人:刘顽富 ;投资人:洪彤辉 ; [退出]投资人:张苏 ;投资人:范昌 ;
|
投资人:刘顽富 ;投资人:刘龙 ;投资人:张苏 ;投资人:熊智 ;投资人:范昌 ;
|
2 | 2022-01-21 | 投资人(股权)变更 |
投资人:熊智,出资额:97.8万,占48.9%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:刘龙,出资额:10万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:刘顽富,出资额:8万,占4%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:洪彤辉,出资额:9.34万,占4.67%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20; [退出]投资人:张苏,出资额:70.08万,占35.04%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:范昌,出资额:4.78万,占2.39%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;
|
投资人:刘顽富,出资额:8万,占4%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:刘龙,出资额:15.34( + 53.4% )万,占7.67%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:张苏,出资额:70.08万,占35.04%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:熊智,出资额:97.8万,占48.9%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:范昌,出资额:8.78( + 83.68201% )万,占4.39%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;
|
3 | 2022-01-21 | 其他变更 |
姓名:洪彤辉,职务:监事;姓名:张苏,职务:经理;姓名:张苏,职务:执行董事;
|
姓名:张苏,职务:执行董事;姓名:张苏,职务:经理;姓名:刘顽富,职务:监事;
|
4 | 2022-01-13 | 经营范围变更 |
互联网技术开****;计算机软件的技术开****;计算机信息系统集成服务;网络技术开****;通讯产品、通讯设备、电子产品领域内的技术研****、技术服务、技术转让;电动车租赁;国内各类广告设计、制作、****布、代理;经济信息咨询;网上贸易代理;计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售;其他国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,第二类增值电信业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
许可项目:第二类增值电信业务,互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:软件开****,工业互联网数据服务,技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机系统服务,共享自行车服务,广告设计、代理,广告制作,广告****布,社会经济咨询服务,国内贸易代理,计算机软硬件及辅助设备零售,电子产品销售,技术进出口,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
5 | 2022-01-13 | 其他变更 |
信息传输、软件和信息技术服务业
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
6 | 2022-01-13 | 行业代码变更 |
其他未列明信息技术服务业
|
基础软件开****
|
7 | 2021-03-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:熊智 ;投资人:洪彤辉 ;投资人:张苏 ;
|
投资人:熊智 ;投资人:刘龙 ; [新增]投资人:刘顽富 ; [新增]投资人:洪彤辉 ;投资人:张苏 ;投资人:范昌 ; [新增]
|
8 | 2021-03-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:熊智,出资额:117.8万,占58.9%,出资方式:货币,出资时间:2036-06-06;投资人:洪彤辉,出资额:32.12万,占16.06%,出资方式:货币,出资时间:2036-06-06;投资人:张苏,出资额:50.08万,占25.04%,出资方式:货币,出资时间:2036-06-06;
|
投资人:熊智,出资额:97.8( - 16.97793% )万,占48.9%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:刘龙,出资额:10万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20; [新增]投资人:刘顽富,出资额:8万,占4%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20; [新增]投资人:洪彤辉,出资额:9.34( - 70.92154% )万,占4.67%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:张苏,出资额:70.08( + 39.9361% )万,占35.04%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20;投资人:范昌,出资额:4.78万,占2.39%,出资方式:货币,出资时间:2019-03-20; [新增]
|
9 | 2021-03-06 | 法定代表人变更 |
熊智
|
张苏
|
10 | 2021-03-06 | 其他变更 |
姓名:熊智,职务:经理;姓名:熊智,职务:执行董事;姓名:洪彤辉,职务:监事;
|
姓名:洪彤辉,职务:监事;姓名:张苏,职务:经理;姓名:张苏,职务:执行董事;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付