序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-18 | 章程备案 |
无
|
2020-11-10章程备案
|
2 | 2020-11-18 | 监事备案 |
李超 [退出]
|
周雪峰 [新增]
|
3 | 2020-11-18 | 投资人(股权)变更 |
孙松; [退出]
|
张英英; [新增]
|
4 | 2020-11-18 | 董事备案 |
孙松 [退出]
|
张英英 [新增]
|
5 | 2020-11-18 | 法定代表人变更 |
孙松
|
张英英
|
6 | 2017-09-07 | 其他变更 |
2017-07-21~2018-01-20
|
2017-09-07~
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付