序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-10-22 | 法定代表人 |
宗文利
|
张龙江
|
2 | 2013-01-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
姚彬捷 董事长; [退出]刘晓平 董事; [退出]李湘新 董事; [退出]闫泓生 董事; [退出]杨丽军 经理; [退出]王庆 监事 [退出]
|
宗文利 执行董事; [新增]宗文利 经理; [新增]刘春玲 监事 [新增]
|
3 | 2013-01-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
姚彬捷* 董事长 [退出]闫泓生 董事 [退出]李湘新 董事 [退出]刘晓平 董事 [退出]杨丽军 经理 [退出]王庆 监事 [退出]
|
宗文利* 执行董事 [新增]宗文利* 经理 [新增]刘春玲 监事 [新增]
|
4 | 2013-01-16 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
5 | 2013-01-16 | 投资人 |
深圳市梅沙兴业资产管理有限公司 15000 法人股东 [退出]北京昆仑琨投资有限公司 15000 法人股东
|
北京昆仑琨投资有限公司 30000( + 100% ) 法人股东
|
6 | 2013-01-16 | 法定代表人 |
姚彬捷
|
宗文利
|
7 | 2011-11-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
姚彬捷 董事长;李晓川 董事; [退出]闫泓生 董事;刘晓平 董事;杨丽军 经理;王庆 监事
|
姚彬捷 董事长;刘晓平 董事;李湘新 董事; [新增]闫泓生 董事;杨丽军 经理;王庆 监事
|
8 | 2011-11-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
姚彬捷* 董事长李晓川 董事 [退出]刘晓平 董事闫泓生 董事杨丽军 经理王庆 监事
|
姚彬捷* 董事长闫泓生 董事李湘新 董事 [新增]刘晓平 董事杨丽军 经理王庆 监事
|
9 | 2011-10-09 | 认缴的出资额 |
北京昆仑琨投资有限公司 29500 法人股东深圳市梅沙兴业资产管理有限公司 500 法人股东
|
深圳市梅沙兴业资产管理有限公司 15000( + 2900% ) 法人股东北京昆仑琨投资有限公司 15000( - 49.15254% ) 法人股东
|
10 | 2011-08-24 | 注册资本 |
20000
|
30000( + 50% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付