序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-05 | 联络员备案 |
彭阳
|
彭阳
|
2 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
彭阳
|
彭阳
|
3 | 2019-02-19 | 董事备案 |
潘少林 [退出]
|
彭阳 [新增]
|
4 | 2019-02-19 | 投资人(股权)变更 |
潘少林 证照号码:******************; [退出]沈刚 证照号码:******************; [退出]潘美林 证照号码:******************; [退出]
|
彭阳 证照号码:******************; [新增]白重阳 证照号码:******************; [新增]
|
5 | 2019-02-19 | 经理备案 |
潘少林 [退出]
|
彭阳 [新增]
|
6 | 2019-02-19 | 监事备案 |
沈刚 [退出]
|
白重阳 [新增]
|
7 | 2019-02-19 | 联络员备案 |
潘少林
|
彭阳
|
8 | 2019-02-19 | 法定代表人变更 |
潘少林
|
彭阳
|
9 | 2019-02-19 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-02-18涉及公司法定代表人、股东股权、组织机构事项的章程备案。
|
10 | 2018-10-16 | 法定代表人变更 |
郑顺玲
|
潘少林
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付