序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈晞
|
徐健
|
2 | 2019-03-18 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
韩启权
|
陈晞
|
3 | 2019-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:韩启权;
|
法定代表人:陈晞;
|
4 | 2018-12-05 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2002-09-17至2019-04-24
|
永续经营
|
5 | 2018-12-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2002-09-17,2019-04-24,17
|
2002-09-17,,
|
6 | 2016-07-07 | 统一社会信用代码 |
|
*****7
|
7 | 2016-07-07 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
8 | 2016-07-07 | 其他事项备案 |
|
*****7
|
9 | 2016-07-07 | 一照一码升级 |
|
|
10 | 2011-06-14 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2002-09-17至2011-06-06
|
自2002-09-17至2019-04-24
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付