序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:赵勇 ;投资人:江潇 ;投资人:洪强 ;
|
投资人:赵勇 ;投资人:江潇 ;投资人:洪强 ;投资人:徐天鹏 ; [新增]
|
2 | 2020-08-14 | 法定代表人变更 |
徐明跃
|
徐天鹏
|
3 | 2020-08-14 | 其他变更 |
姓名:洪强,职务:监事;姓名:徐明跃,职务:经理;姓名:赵勇,职务:执行董事;
|
姓名:徐天鹏,职务:经理;姓名:洪强,职务:监事;姓名:赵勇,职务:执行董事;
|
4 | 2020-08-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:赵勇,出资额:240万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30;投资人:江潇,出资额:180万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30;投资人:洪强,出资额:780万,占65%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30;
|
投资人:赵勇,出资额:240万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30;投资人:江潇,出资额:180万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30;投资人:洪强,出资额:360( - 53.84615% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30;投资人:徐天鹏,出资额:420万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30; [新增]
|
5 | 2020-07-01 | 法定代表人变更 |
洪强
|
徐明跃
|
6 | 2020-07-01 | 其他变更 |
姓名:赵勇,职务:监事;姓名:洪强,职务:执行董事;姓名:洪强,职务:经理;
|
姓名:洪强,职务:监事;姓名:徐明跃,职务:经理;姓名:赵勇,职务:执行董事;
|
7 | 2020-04-02 | 投资人(股权)变更 |
投资人:赵勇,出资额:240万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30;投资人:汪****彬,出资额:960万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30; [退出]
|
投资人:赵勇,出资额:240万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30;投资人:江潇,出资额:180万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30; [新增]投资人:洪强,出资额:780万,占65%,出资方式:货币,出资时间:2020-01-30; [新增]
|
8 | 2020-04-02 | 其他变更 |
姓名:赵勇,职务:监事;姓名:汪****彬,职务:经理;姓名:汪****彬,职务:执行董事;
|
姓名:赵勇,职务:监事;姓名:洪强,职务:执行董事;姓名:洪强,职务:经理;
|
9 | 2020-04-02 | 投资人(股权)变更 |
投资人:赵勇 ;投资人:汪****彬 ; [退出]
|
投资人:赵勇 ;投资人:江潇 ; [新增]投资人:洪强 ; [新增]
|
10 | 2020-04-02 | 法定代表人变更 |
汪****彬
|
洪强
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付