序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 住所 |
北京市顺义区顺畅大道14号院5号楼2层212
|
北京市顺义区顺畅大道14号院1号楼3层1单元329
|
2 | 2021-05-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
王颖, [退出]徐崧太*
|
刘金妹, [新增]徐崧太*
|
3 | 2021-04-13 | 住所 |
北京市丰台区花乡新房子67号
|
北京市顺义区顺畅大道14号院5号楼2层212
|
4 | 2019-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
凌雪萍, [退出]殷树海* [退出]
|
王颖, [新增]徐崧太* [新增]
|
5 | 2019-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
殷树海 执行董事; [退出]殷树海 经理; [退出]凌雪萍 监事 [退出]
|
徐崧太 执行董事; [新增]徐崧太 经理; [新增]王颖 监事 [新增]
|
6 | 2019-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
殷树海* 执行董事 [退出]殷树海* 经理 [退出]凌雪萍 监事 [退出]
|
徐崧太* 执行董事 [新增]徐崧太* 经理 [新增]王颖 监事 [新增]
|
7 | 2019-05-10 | 投资人 |
殷树海 自然人股东 [退出]
|
徐崧太 自然人股东 [新增]
|
8 | 2019-05-10 | 法定代表人 |
殷树海
|
徐崧太
|
9 | 2019-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
饶继周 总经理; [退出]何全珍 监事 [退出]
|
殷树海 执行董事; [新增]殷树海 经理; [新增]凌雪萍 监事 [新增]
|
10 | 2019-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
何全珍, [退出]饶继周* [退出]
|
凌雪萍, [新增]殷树海* [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付