序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-14 | 董事备案 |
刘知勇
|
徐晓平*
|
2 | 2016-09-14 | 章程备案 |
2016-04-01章程备案
|
2016-09-07章程备案
|
3 | 2016-09-14 | 监事备案 |
杨钰
|
刘芳
|
4 | 2016-09-14 | 法定代表人变更 |
刘知勇
|
徐晓平
|
5 | 2016-09-14 | 经理备案 |
-
|
-
|
6 | 2016-09-14 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2016-09-14 | 投资人(股权)变更 |
刘知勇;
|
徐晓平*;刘芳;
|
8 | 2016-04-06 | 经营范围变更 |
投资管理,项目投资,投资咨询,实业投资。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
投资管理,项目投资,实业投资。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2016-04-06 | 一般经营项目变更 |
投资管理,项目投资,投资咨询,实业投资
|
投资管理,项目投资,实业投资
|
10 | 2016-04-06 | 章程修正案备案 |
2016-01-12章程备案
|
2016-04-01章程修正案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付