序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 住所 |
北京市海淀区清河安宁庄东路18号2号楼211室
|
北京市海淀区上地十街1号院1号楼6层603-1
|
2 | 2020-08-17 | 住所 |
北京市海淀区安宁北路昌平路临831-内2一层9009室
|
北京市海淀区清河安宁庄东路18号2号楼211室
|
3 | 2019-10-14 | 住所 |
北京市海淀区双清路3号33010室
|
北京市海淀区安宁北路昌平路临831-内2一层9009室
|
4 | 2019-02-01 | 投资人 |
蒋卫民,自然人股东,张士涛,自然人股东
|
蒋卫民,自然人股东,徐莉莉*,自然人股东
|
5 | 2018-12-28 | 法定代表人 |
张士涛
|
徐莉莉
|
6 | 2018-12-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋卫民,张士涛*
|
蒋卫民,徐莉莉*,张士涛
|
7 | 2018-03-12 | 法定代表人 |
彭爱美
|
张士涛
|
8 | 2018-03-12 | 投资人 |
彭爱美,自然人股东,张士涛,自然人股东
|
蒋卫民,自然人股东,张士涛,自然人股东
|
9 | 2018-03-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
欧阳艳红,彭爱美*,张士涛
|
蒋卫民,张士涛*
|
10 | 2015-05-15 | 住所 |
北京市海淀区上地东路27号318室
|
北京市海淀区双清路3号33010室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付