序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-02 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:曾阳惠;成员:张开春;成员:钟冬娣;
|
2 | 2016-12-17 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****U
|
3 | 2015-04-28 | 投资人(股权)变更 |
张开春 证照号码:******************;曾雪雄 证照号码:******************; [退出]
|
张开春 证照号码:******************;曾阳惠 证照号码:******************; [新增]
|
4 | 2015-04-28 | 投资人(股权)变更 |
张开春 证照号码********* 证照号码:******;
|
张开春 证照号码********* 证照号码:******;
|
5 | 2015-04-28 | 经理备案 |
曾雪雄 [退出]
|
曾阳惠 [新增]
|
6 | 2015-04-28 | 法定代表人变更 |
曾雪雄
|
曾阳惠
|
7 | 2015-04-28 | 董事备案 |
曾雪雄 [退出]
|
曾阳惠 [新增]
|
8 | 2015-04-28 | 章程备案 |
旧章程
|
2015-04-27通过2015年4月27日制定的新章程
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付