序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-29 | 投资人(股权)变更 |
朱晶晶 证照号码:******************;郑腾乐 证照号码:******************; [退出]
|
朱晶晶 证照号码:******************;陈隆兴 证照号码:******************; [新增]
|
2 | 2016-01-29 | 监事备案 |
郑腾乐 [退出]
|
陈隆兴 [新增]
|
3 | 2016-01-29 | 投资人(股权)变更 |
朱晶晶 证照号码********* 证照号码:******;
|
朱晶晶 证照号码********* 证照号码:******;
|
4 | 2015-05-05 | 信息公示联络员备案 |
蒋爱芳
|
蒋爱芳
|
5 | 2014-12-25 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
6 | 2014-10-10 | 信息公示联络员备案 |
|
蒋爱芳
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付