序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-26 | 联络员备案 |
|
李伟涛,*****
|
2 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
|
马跃,*****
|
3 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
|
李伟涛,***
|
4 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
|
李伟涛,*****
|
5 | 2016-06-16 | 财务负责人 |
|
/
|
6 | 2016-06-16 | 换****证照 |
|
/
|
7 | 2014-09-28 | 换****证照 |
|
/
|
8 | 2012-02-09 | 负责人变更 |
|
李伟涛,中华人民共和国居民身份证,***** [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付