序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 经营范围变更 |
房地产营销策划;房地产经纪与代理;电脑图文设计制作,广告策划及****布;企业形象策划,商务咨询(除金融、证券、期货)。
|
一般项目:房地产经纪;房地产咨询;市场营销策划;图文设计制作;广告设计、代理;广告****布;五金产品批****;五金产品零售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;园林绿化工程施工;社会经济咨询服务;(以上经营范围除金融、证券、期货、基金)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2015-11-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****9
|
3 | 2015-11-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈素娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 谢国兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈素娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 谢国兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 薛峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
4 | 2015-11-03 | 组织机构变更 |
姓名: 陈素娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 谢国兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈素娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 谢国兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 薛峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
5 | 2015-11-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李庆
|
李冬伟
|
6 | 2015-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈素娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 唐建平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 唐建平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 谢国兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈素娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 谢国兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2015-04-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李冬伟
|
李庆
|
8 | 2015-04-22 | 名称变更 |
绍兴百策房产营销策划有限公司
|
绍兴联纵房产营销策划有限公司
|
9 | 2015-04-22 | 组织机构变更 |
姓名: 陈素娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 唐建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 唐建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 谢国兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈素娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李冬伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 谢国兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2014-04-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈素娣; 出资额: **; 百分比: **%企业名称: 绍兴市伟业房地产开****有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 陈素娣; 出资额: **; 百分比: **%企业名称: 浙江伟业房产集团有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付