序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2021-08-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
3 | 2021-08-19 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱海兵(执行董事兼总经理) [退出]娄二伟(监事)
|
娄二伟(监事)李娜娜(执行董事兼总经理) [新增]
|
5 | 2020-04-16 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱海兵
|
李娜娜
|
7 | 2020-04-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李仁超:51%; [退出]娄二伟:49%;
|
李娜娜:51%; [新增]娄二伟:49%;
|
8 | 2017-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李仁超
|
朱海兵
|
9 | 2017-11-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李仁超
|
朱海兵
|
10 | 2016-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许玲
|
李仁超
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付