序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈利忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 陈晓晔; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 方继伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 乐赛元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王龙国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 王龙国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 应国刚; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张晴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周启国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 方继伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 乐赛元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李小虎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 李小虎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 应国刚; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
2 | 2014-09-23 | 组织机构变更 |
姓名: 陈利忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 陈晓晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 方继伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 乐赛元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王龙国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 王龙国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 应国刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张晴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周启国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 方继伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 乐赛元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李小虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 李小虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 应国刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
3 | 2014-09-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王龙国
|
李小虎
|
4 | 2012-08-24 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2002/8/20 至 2012/8/19
|
营业期限: 2002/8/20 至 2022/8/19
|
5 | 2012-04-26 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 宁波市交通工程质量监督站工会; 出资额: 1; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 宁波华鑫交通试验检测咨询有限公司; 出资额: 9; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 宁波市交通工程质量安全监督站工会; 出资额: 1; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司; 出资额: 9; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
6 | 2011-04-20 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 交通工程、市政工程、水利工程的试验检测服务。
|
一般经营项目: 交通工程、市政工程、水利工程的试验检测服务;交通工程、市政工程、水利工程检测设备的制造、加工(限分支机构经营)。
|
7 | 2009-09-17 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 宁波市交通工程质量监督站工会技协服务部; 出资额: 1; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 宁波华鑫交通试验检测咨询有限公司; 出资额: 9; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波市交通工程质量监督站工会; 出资额: 1; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 宁波华鑫交通试验检测咨询有限公司; 出资额: 9; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2009-06-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周启国
|
王龙国
|
9 | 2009-06-18 | 变更注册号 |
注册号: ********768
|
注册号: ********
|
10 | 2009-06-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 沈虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周启国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周启国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈利忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈晓晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 方继伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 乐赛元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李小虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王龙国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王龙国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张晴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周启国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付