序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-07 | 负责人变更 |
陈巧萍 [退出]
|
李建军 [新增]
|
2 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:084263691
|
统一社会信用代码:*****W
|
3 | 2015-01-09 | 负责人变更 |
郑小其 [退出]
|
陈巧萍 [新增]
|
4 | 2015-01-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑小其
|
陈巧萍
|
5 | 2014-06-24 | 负责人变更 |
高星 [退出]
|
郑小其 [新增]
|
6 | 2014-06-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
高星
|
郑小其
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付