序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 负责人 |
|
李志红
|
2 | 2022-01-21 | 负责人变更 |
|
李志红 [新增]
|
3 | 2022-01-07 | 负责人 |
|
胡凯乐
|
4 | 2022-01-07 | 负责人变更 |
|
胡凯乐 [新增]
|
5 | 2018-07-23 | 负责人 |
|
李志红
|
6 | 2018-06-27 | 负责人 |
|
邹小丹
|
7 | 2016-12-28 | 企业类型变更 |
|
2130
|
8 | 2016-12-28 | 经营范围 |
|
旅业(持有效的相关许可证经营)。
|
9 | 2016-12-28 | 企业类型 |
|
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付