序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 清算组备案 |
|
章程
|
2 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案 |
|
杨敬泉(监事)刘文生(监事)李新连(经理,执行董事) [新增]
|
3 | 2021-11-19 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2021-11-19 | 法定代表人变更 |
|
李新连
|
5 | 2021-11-19 | 住所变更 |
|
龙门县龙城街道上林华府第4栋1楼2号
|
6 | 2015-05-21 | 驻在期限变更 |
|
长期
|
7 | 2015-05-21 | 章程备案 |
|
章程
|
8 | 2015-05-21 | 营业期限 |
|
|
9 | 2013-08-21 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
10 | 2013-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
廖卉兰
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付