序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷敬怡方韦红 [退出]
|
殷敬怡李林 [新增]
|
2 | 2022-06-20 | 联络员备案 |
汪玥
|
汪玥
|
3 | 2022-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
方韦红
|
李林
|
4 | 2021-08-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭盛全
|
方韦红
|
5 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷敬怡郭盛全 [退出]
|
殷敬怡方韦红 [新增]
|
6 | 2021-08-11 | 联络员备案 |
王双喜
|
方韦红
|
7 | 2020-07-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
银川市新华西街209号(新宁园)
|
宁夏银川市兴庆区胜利南街1032号绿秀苑小区17号楼
|
8 | 2019-06-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丁彦伟
|
郭盛全
|
9 | 2018-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事殷敬怡
|
执行董事丁彦伟 [新增]***** [新增]监事殷敬怡
|
10 | 2018-06-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:陈俊文
|
证件号码:*****姓名:丁彦伟
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付