序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2022-08-10 | 投资人 |
李海龙,自然人股东
|
胡金泉,自然人股东,李海龙,自然人股东,饶志堤,自然人股东
|
3 | 2022-08-10 | 住所 |
北京市大兴区新源大街27号院4号楼3层2单元318
|
北京市通州区胡家垡村甲8号院10号楼4层415
|
4 | 2021-06-30 | 住所 |
北京市大兴区兴华大街(三段)88号院2号楼1单元909
|
北京市大兴区新源大街27号院4号楼3层2单元318
|
5 | 2020-01-02 | 住所 |
北京市门头沟区双峪路35号院1号7层F701-349
|
北京市大兴区兴华大街(三段)88号院2号楼1单元909
|
6 | 2019-07-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵建强 执行董事; [退出]赵建强 经理 [退出]
|
李海龙 执行董事; [新增]李海龙 经理; [新增]饶志堤 监事 [新增]
|
7 | 2019-07-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵建强*, [退出]郑建林 [退出]
|
李海龙*, [新增]饶志堤 [新增]
|
8 | 2019-07-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵建强* 执行董事 [退出]赵建强* 经理 [退出]郑建林 监事 [退出]
|
李海龙* 执行董事 [新增]李海龙* 经理 [新增]饶志堤 监事 [新增]
|
9 | 2019-07-01 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2019-07-01 | 投资人 |
郑建林 自然人股东 [退出]赵建强 自然人股东 [退出]
|
李海龙 自然人股东 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付