序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
车宇
|
李燕君
|
2 | 2020-12-18 | 联络员备案 |
顾芮函
|
孙莉媛
|
3 | 2020-12-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜群
|
车宇
|
4 | 2020-05-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
黄丽
|
姜群
|
5 | 2020-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
何晨 [退出]
|
姜群 [新增]
|
6 | 2019-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵金贵
|
黄丽
|
7 | 2018-04-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
何晨
|
赵金贵
|
8 | 2017-03-01 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
南充市商业银行股份有限公司贵阳乌当支行
|
四川天府银行股份有限公司贵阳乌当支行
|
9 | 2016-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈文利
|
何晨
|
10 | 2016-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
'陈文利' [退出]
|
'何晨' [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付