序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钟勉
|
李生林
|
2 | 2018-11-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李生林
|
钟勉
|
3 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁慧香 [退出]
|
钟勉 [新增]
|
4 | 2018-06-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁慧香
|
李生林
|
5 | 2017-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李生林
|
梁慧香
|
6 | 2017-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李生林 [退出]
|
梁慧香 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付