序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张影
|
李红星
|
2 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张影 [退出]
|
李红星 [新增]
|
3 | 2019-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
曹乘亮 [退出]
|
张影 [新增]
|
4 | 2019-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
曹乘亮
|
张影
|
5 | 2018-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
康治民 [退出]
|
曹乘亮 [新增]
|
6 | 2018-03-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
康治民
|
曹乘亮
|
7 | 2015-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘利勇
|
康治民
|
8 | 2015-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘利勇 [退出]于忠保 [退出]
|
康治民 [新增]
|
9 | 2015-11-13 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
刘利勇
|
康治民
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付