序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-30 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)史佳男* 执行董事 [退出]史佳男* 经理 [退出]史振东 监事 [退出]周玉凤 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)李路明* 执行董事 [新增]李继文 经理 [新增]李彦爱 监事 [新增]
|
2 | 2016-11-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
史佳男* 执行董事 [退出]史佳男* 经理 [退出]史振东 监事 [退出]周玉凤 监事 [退出]
|
李路明* 执行董事 [新增]李继文 经理 [新增]李彦爱 监事 [新增]
|
3 | 2016-11-30 | 投资人 |
史佳男 自然人股东 [退出]史振东 自然人股东 [退出]
|
李路明 自然人股东 [新增]李继文 自然人股东 [新增]
|
4 | 2016-11-30 | 法定代表人 |
史佳男
|
李路明
|
5 | 2016-07-14 | 住所 |
北京市石景山区杨庄大街69号特钢公司办公楼10层1010室
|
北京市石景山区阜石路166号1幢912号
|
6 | 2016-07-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
王立福* 执行董事 [退出]吕静 经理 [退出]宋建军 监事 [退出]
|
史佳男* 执行董事 [新增]史佳男* 经理 [新增]史振东 监事 [新增]周玉凤 监事 [新增]
|
7 | 2016-07-06 | 投资人 |
吕静 自然人股东 [退出]董玥 自然人股东 [退出]王凤婷 自然人股东 [退出]王立福 自然人股东 [退出]宋建军 自然人股东 [退出]
|
史佳男 自然人股东 [新增]史振东 自然人股东 [新增]
|
8 | 2016-07-06 | 法定代表人 |
王立福
|
史佳男
|
9 | 2014-10-21 | 住所 |
北京市延庆县延庆经济开****区百泉街10号2栋815室
|
北京市石景山区杨庄大街69号特钢公司办公楼10层1010室
|
10 | 2014-07-25 | 经营范围 |
销售金属材料、矿产品、机械设备、电子产品、五金、交电、建筑材料、室内装饰材料、日用品、化工产品(不含危险化学品);社会经济咨询(不含心理咨询)。
|
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2017年07月16日)。销售金属材料、矿产品、机械设备、电子产品、五金、交电、建筑材料、室内装饰材料、日用品、化工产品(不含危险化学品);社会经济咨询(不含心理咨询)。
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付