序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-20 | 法定代表人 |
郭红
|
李锦涛
|
2 | 2019-11-20 | 主要成员 |
郭红 [退出]
|
李锦涛 [新增]
|
3 | 2017-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郭红,执行董事
|
4 | 2017-08-11 | 法定代表人变更 |
钟明才
|
郭红
|
5 | 2017-06-14 | 章程备案 |
|
|
6 | 2017-06-14 | 经营范围变更 |
汽车零备件加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
汽车零备件加工,场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
7 | 2016-03-08 | 经理备案 |
/
|
吴娟,总经理 [新增]
|
8 | 2016-03-08 | 章程备案 |
/
|
纪延淮,监事
|
9 | 2016-03-08 | 换****证照 |
/
|
/
|
10 | 2016-03-08 | 财务负责人 |
/
|
/
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付