序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-08-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2018-03-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:林容莱;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:***************;原财务负责人姓名:林容莱;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:林容莱;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:***************;现财务负责人姓名:林容莱;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:***************
|
3 | 2018-03-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:MA297ULE7
|
统一社会信用代码:91330302MA297ULE76
|
4 | 2009-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李永兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 林崇虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李频; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 林崇虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2009-11-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李永兴
|
李频
|
6 | 2009-11-24 | 组织机构变更 |
姓名: 李永兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 林崇虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李频; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 林崇虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2008-11-27 | 变更注册号 |
注册号: ********152
|
注册号: ********41461
|
8 | 2008-11-24 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1998-8-20 至 2008-8-19
|
营业期限: 1998-8-20 至 2018-8-19
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付