序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 经营范围 |
航空技术开****、转让、咨询、推广、服务;计算机网络、软硬件技术开****、转让、咨询;劳务分包;工程造价咨询;工程监理;工程招标代理;代理进出口;销售机械设备、工艺品、日用品、五金交电、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、文化用品;租赁机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
计算机网络、软硬件、航空的技术开****、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;劳务分包;工程管理服务;代理进出口;销售机械设备、工艺品、日用品、五金交电、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、文化用品;租赁机械设备(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-06-28 | 住所 |
北京市怀柔区乐园西大街13号院28号楼1层28-3(集群注册)
|
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼三层0322
|
3 | 2021-06-28 | 登记管辖变更 |
北京市怀柔区市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
4 | 2021-02-26 | 投资人 |
郭燕,自然人股东, [退出]李颜红,自然人股东,周海涛,自然人股东
|
景宪蕊,自然人股东, [新增]李颜红,自然人股东,周海涛,自然人股东
|
5 | 2020-12-03 | 法定代表人 |
徐艳红
|
|
6 | 2020-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
王立权, [退出]徐艳红* [退出]
|
李颜红*, [新增]周海涛 [新增]
|
7 | 2020-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
徐艳红* 执行董事 [退出]徐艳红* 经理 [退出]王立权 监事 [退出]
|
李颜红* 执行董事 [新增]李颜红* 经理 [新增]周海涛 监事 [新增]
|
8 | 2020-12-03 | 投资人 |
付建立 自然人股东 [退出]王立权 自然人股东 [退出]郭燕 自然人股东
|
李颜红 自然人股东 [新增]周海涛 自然人股东 [新增]郭燕 自然人股东
|
9 | 2020-12-03 | 法定代表人 |
徐艳红
|
李颜红
|
10 | 2020-08-06 | 投资人 |
徐艳红 自然人股东 [退出]王立权 自然人股东郭燕 自然人股东
|
付建立 自然人股东 [新增]王立权 自然人股东郭燕 自然人股东
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付