序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-04 | 负责人变更 |
彭建楚 [退出]
|
杨丽君 [新增]
|
2 | 2019-09-16 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-09-16 | 联络员备案 |
舒善良 *** 备案手机:***
|
邓凌 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-09-16 | 负责人变更 |
肖玮 [退出]
|
彭建楚 [新增]
|
5 | 2017-10-23 | 负责人变更 |
艾荷臻 [退出]
|
肖玮 [新增]
|
6 | 2016-12-19 | 联络员备案 |
舒善良 *** 备案手机:***
|
舒善良 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-12-19 | 财务负责人 |
|
刘高生 ***
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付