序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丁晓林
|
杨小波
|
2 | 2018-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:史正诚
|
证件号码:*****姓名:丁晓林
|
3 | 2016-01-15 | 许可经营项目变更 |
无
|
91640300MA75WCN08C
|
4 | 2016-01-15 | 统一社会信用代码变更 |
|
91640300MA75WCN08C
|
5 | 2016-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:周建宁
|
证件号码:*****姓名:史正诚
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付