序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆文福 [退出]
|
杨永 [新增]
|
2 | 2021-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆文福
|
杨永
|
3 | 2020-05-20 | 其他事项备案变更 |
*****
|
*****
|
4 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈德华 [退出]
|
陆文福 [新增]
|
5 | 2020-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陈德华
|
陆文福
|
6 | 2017-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
杨胜贤 [退出]
|
陈德华 [新增]
|
7 | 2015-04-17 | 市场主体类型变更 |
****|股份合作制分支机构
|
****|其他股份有限公司分公司(非上市)
|
8 | 2015-04-17 | 其他事项备案 |
null
|
贵州黎平农村商业银行股份有限公司
|
9 | 2015-04-17 | 其他事项备案变更 |
|
贵州黎平农村商业银行股份有限公司
|
10 | 2015-04-17 | 国有企业改制为公司变更 |
null
|
贵州黎平农村商业银行股份有限公司
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付