序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-22 | 法定代表人 |
高志红
|
杨立国
|
2 | 2018-06-22 | 法定代表人信息 |
姓名:高志红;任聘单位:股东会;任职截止日期:2021-03-06;任职起始日期:2018-03-07;
|
姓名:杨立国;任聘单位:股东;任职截止日期:2021-06-21;任职起始日期:2018-06-22;
|
3 | 2018-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2021-03-06;任职起始日期:2018-03-07;姓名:高志红;
|
任职截止日期:2021-06-21;任职起始日期:2018-06-22;姓名:杨立国;
|
4 | 2018-06-22 | 负责人变更 |
高志红 [退出]
|
杨立国 [新增]
|
5 | 2018-06-22 | 负责人变更 |
姓名:高志红; [退出]
|
姓名:杨立国; [新增]
|
6 | 2018-03-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2020-04-05;任职起始日期:2017-04-06;姓名:秦占立;
|
任职截止日期:2021-03-06;任职起始日期:2018-03-07;姓名:马丽;
|
7 | 2018-03-07 | 法定代表人 |
杨凯
|
高志红
|
8 | 2018-03-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2019-03-13;任职起始日期:2016-03-14;姓名:杨凯;
|
任职截止日期:2021-03-06;任职起始日期:2018-03-07;姓名:高志红;
|
9 | 2018-03-07 | 法定代表人信息 |
姓名:杨凯;任职截止日期:2019-03-13;任职起始日期:2016-03-14;
|
姓名:高志红;任职截止日期:2021-03-06;任职起始日期:2018-03-07;
|
10 | 2018-03-07 | 负责人变更 |
姓名:杨凯; [退出]
|
姓名:高志红; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付