序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨鹏*,赵乐
|
杨鹏*,张建楠
|
2 | 2019-08-06 | 住所 |
北京市东城区东长安街1号东方广场E1座702A室
|
北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园7号楼2层7-4-433
|
3 | 2017-10-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
焦祺森,李学亮,林源,施莉丽,王杰玥*,薛东萍
|
焦祺森,李学亮,林源,施莉丽,王杰玥*,薛东萍
|
4 | 2016-12-07 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2016-08-11 | 法定代表人 |
焦祺森
|
王杰玥
|
6 | 2015-10-08 | 注册资本 |
50000万
|
10001万
|
7 | 2015-07-22 | 住所 |
北京市东城区东长安街1号东方广场东二办公楼十六层11室
|
北京市东城区东四北大街265号2002室
|
8 | 2014-04-11 | 注册资本 |
10001万
|
50000万
|
9 | 2013-10-15 | 经营范围 |
项目投资;资产管理。
|
投资及投资管理;资产管理;企业管理;销售金属材料、金属矿石;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(领取本执照后,应到市商务委备案。)
|
10 | 2012-08-21 | 住所 |
北京市东城区东长安街1号东一办公楼15层12室
|
北京市东城区东长安街1号东方广场东二办公楼十六层11室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付