序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于峰
|
梁林
|
2 | 2020-12-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省丹东市东港市大东区鸿祥1号楼1-2层
|
辽宁省丹东市东港市东港北路66号
|
3 | 2019-12-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范文涛
|
于峰
|
4 | 2018-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴晓贺
|
范文涛
|
5 | 2018-04-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
田远
|
吴晓贺
|
6 | 2017-11-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
东港市东港路123号六层
|
辽宁省丹东市东港市大东区鸿祥1号楼1-2层
|
7 | 2017-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝伟峰
|
田远
|
8 | 2014-11-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周福海
|
郝伟峰
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付