序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-14 | 章程备案 |
2018-09-20章程备案
|
2020-08-11章程备案
|
2 | 2020-08-14 | 投资人(股权)变更 |
赵忠敬;
|
江辉*;
|
3 | 2020-08-14 | 监事备案 |
江孔利
|
江重玉
|
4 | 2020-08-14 | 法定代表人变更 |
赵忠敬
|
江辉
|
5 | 2018-09-28 | 法定代表人变更 |
赵忠敬
|
赵忠敬
|
6 | 2018-09-28 | 章程备案 |
-
|
2018-09-20章程备案
|
7 | 2018-09-28 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢6层604-11室
|
上海市奉贤区航南公路6666号1幢5层782室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付