序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭宇 [退出]
|
沈建波 [新增]
|
2 | 2021-02-01 | 法定代表人变更 |
郭宇
|
沈建波
|
3 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭宇
|
|
4 | 2019-11-28 | 经营范围 |
市场经营管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
市场经营管理、物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
5 | 2019-11-28 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2015-11-17 | 换****证照 |
/
|
/
|
7 | 2014-05-20 | 换****证照 |
/
|
/
|
8 | 2009-06-29 | 清算组备案 |
/
|
/
|
9 | 2009-06-29 | 章程备案 |
/
|
李燕玲,监事
|
10 | 2009-06-29 | 经理备案 |
/
|
郭宇,执行董事兼总经理 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付