序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-23 | 负责人变更 |
陈健 [退出]
|
潘丽 [新增]
|
2 | 2019-12-02 | 负责人变更 |
江裕炜 [退出]
|
陈健 [新增]
|
3 | 2016-05-19 | 增、补、换照 |
旧照 9***29477L
|
新照 9***29477L
|
4 | 2016-05-19 | 增、补、换照 |
旧照 *****L
|
新照 *****L
|
5 | 2016-05-19 | 负责人变更 |
沈辉 [退出]
|
江裕炜 [新增]
|
6 | 2016-04-12 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
7 | 2015-03-27 | 负责人变更 |
李辉 [退出]
|
沈辉 [新增]
|
8 | 2014-10-10 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
9 | 2014-10-10 | 信息公示联络员备案 |
|
陈艳梅
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付