序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-21 | 其他事项备案 |
891
|
5226
|
2 | 2019-03-21 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
3 | 2019-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎红兵 [退出]潘国梁 [退出]
|
潘金文 [新增]孙艺璇 [新增]
|
4 | 2019-03-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-03-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黎红兵:80%; [退出]潘国梁:20%; [退出]
|
潘金文:100%; [新增]
|
6 | 2019-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黎红兵
|
潘金文
|
7 | 2016-01-11 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****5
|
8 | 2016-01-11 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****5
|
9 | 2015-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:武冠兵
|
证件号码:*****姓名:黎红兵
|
10 | 2015-07-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,杜志强 ,1955-05-22;负责人,武建军,1970-02-24; [退出]
|
执行董事兼总经理,黎红兵,1976-05-13;监事,潘国梁,1988( + 1.68798% )-11-14;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付