序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 法定代表人 |
陈渊
|
王严
|
2 | 2022-08-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈渊*,石磊
|
陈渊,石磊,王严* [新增]
|
3 | 2020-09-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
柳云鹏 执行董事; [退出]柳云鹏 经理; [退出]石磊 监事
|
陈渊 执行董事; [新增]陈渊 经理; [新增]石磊 监事
|
4 | 2020-09-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
柳云鹏*, [退出]石磊
|
陈渊*, [新增]石磊
|
5 | 2020-09-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
柳云鹏* 执行董事 [退出]柳云鹏* 经理 [退出]石磊 监事
|
陈渊* 执行董事 [新增]陈渊* 经理 [新增]石磊 监事
|
6 | 2020-09-04 | 投资人 |
石磊 自然人股东柳云鹏 自然人股东 [退出]陈渊 自然人股东
|
石磊 自然人股东陈渊 自然人股东
|
7 | 2020-09-04 | 法定代表人 |
柳云鹏
|
陈渊
|
8 | 2020-08-19 | 投资人 |
柳云鹏 自然人股东石磊 自然人股东
|
石磊 自然人股东柳云鹏 自然人股东陈渊 自然人股东 [新增]
|
9 | 2020-04-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘春雷*, [退出]王士凯 [退出]
|
柳云鹏*, [新增]石磊 [新增]
|
10 | 2020-04-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘春雷 执行董事; [退出]刘春雷 经理; [退出]王士凯 监事 [退出]
|
柳云鹏 执行董事; [新增]柳云鹏 经理; [新增]石磊 监事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付