序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
敖恩智* 执行董事 [退出]敖恩智* 经理 [退出]孙晋齐 监事
|
王卫东* 执行董事 [新增]王卫东* 经理 [新增]孙晋齐 监事
|
2 | 2019-06-27 | 投资人 |
敖恩智 自然人股东 [退出]
|
王卫东 自然人股东 [新增]
|
3 | 2019-06-27 | 法定代表人 |
敖恩智
|
王卫东
|
4 | 2019-04-03 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-04-03 | 投资人 |
敖恩智 自然人股东李丹 自然人股东 [退出]黄思 自然人股东 [退出]姚力 自然人股东 [退出]
|
敖恩智 自然人股东
|
6 | 2018-05-10 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2018-05-10 | 投资人 |
敖恩智 自然人股东
|
敖恩智 自然人股东李丹 自然人股东 [新增]黄思 自然人股东 [新增]姚力 自然人股东 [新增]
|
8 | 2018-02-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨亚雷* 执行董事 [退出]杨亚雷* 经理 [退出]孙晋齐 监事
|
敖恩智* 执行董事 [新增]敖恩智* 经理 [新增]孙晋齐 监事
|
9 | 2018-02-12 | 投资人 |
杨亚雷 自然人股东 [退出]
|
敖恩智 自然人股东 [新增]
|
10 | 2018-02-12 | 法定代表人 |
杨亚雷
|
敖恩智
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付