序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-05-08 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2020-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王勇
|
王卫民
|
4 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2018-07-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马培建
|
投资人信息变更
|
6 | 2018-07-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王亚莉
|
王勇
|
7 | 2018-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2018-07-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马培建罗锐黄勋桥王亚莉严少辉王卫民
|
马培建罗锐黄勋桥王亚莉王卫民严少辉
|
9 | 2016-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
10 | 2016-12-02 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
王卫民
|
王亚莉
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付