序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2023-06-07;任职起始日期:2020-06-08;姓名:夏荧蔓;
|
任职截止日期:空;任职起始日期:2021-04-12;姓名:杨晨;
|
2 | 2021-04-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2023-06-07;任职起始日期:2020-06-08;姓名:王源;
|
任职截止日期:空;任职起始日期:2021-04-12;姓名:王国庆;
|
3 | 2021-04-12 | 法定代表人 |
王源
|
王国庆
|
4 | 2021-04-12 | 法定代表人信息 |
姓名:王源;任职截止日期:2023-06-07;任职起始日期:2020-06-08;
|
姓名:王国庆;任职截止日期:空;任职起始日期:2021-02-22;
|
5 | 2021-04-12 | 负责人变更 |
姓名:王源; [退出]
|
姓名:王国庆; [新增]
|
6 | 2021-04-12 | 负责人变更 |
王源 [退出]
|
王国庆 [新增]
|
7 | 2021-04-12 | 其他事项备案 |
姓名:王源;
|
姓名:王国庆;
|
8 | 2021-04-12 | 注册资本变更 |
5000.0
|
100.0( - 98% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付