序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 田益; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 王建洲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王贵生; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2022-09-14 | 法定代表人变更 |
田益
|
王建洲
|
3 | 2022-09-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 田益; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴云; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴钧; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 王建洲; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王贵生; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2011-07-11 | 其他事项备案 |
2010-03-23
|
2026-03-23
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付