序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-08 | 投资人 |
王林祥 自然人股东刘栋 自然人股东魏怡君 自然人股东常州星宇投资管理有限公司 内资合伙企业宋秋枫 自然人股东杭州旗源投资管理合伙企业(普通合伙) 内资合伙企业太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙) 内资合伙企业 [退出]杨孝全 自然人股东太证中投创新二号(武汉)股权投资基金企业(有限合伙) 内资合伙企业 [退出]西安曲阳财务咨询合伙企业(有限合伙) 内资合伙企业郭景峰 自然人股东
|
王林祥 自然人股东刘栋 自然人股东常州星宇投资管理有限公司 内资合伙企业魏怡君 自然人股东宋秋枫 自然人股东杭州旗源投资管理合伙企业(普通合伙) 内资合伙企业杨孝全 自然人股东共青城思再赢精选投资合伙企业(有限合伙) 内资合伙企业 [新增]共青城复赢投资中心(有限合伙) 内资合伙企业 [新增]西安曲阳财务咨询合伙企业(有限合伙) 内资合伙企业郭景峰 自然人股东
|
2 | 2020-09-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
王林祥*,赵皎平
|
郭景峰, [新增]李楠, [新增]刘栋, [新增]王丰, [新增]王林祥*,王银波, [新增]魏怡君, [新增]杨孝全, [新增]赵皎平,周奇凤 [新增]
|
3 | 2020-09-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
王林祥* 执行董事王林祥* 经理赵皎平 监事
|
王林祥* 董事长周奇凤 董事 [新增]郭景峰 董事 [新增]魏怡君 董事 [新增]王银波 董事 [新增]杨孝全 董事 [新增]李楠 董事 [新增]刘栋 董事 [新增]王丰 董事 [新增]王林祥* 经理赵皎平 监事
|
4 | 2020-09-14 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-09-14 | 投资人 |
王林祥 自然人股东
|
王林祥 自然人股东刘栋 自然人股东 [新增]魏怡君 自然人股东 [新增]常州星宇投资管理有限公司 内资合伙企业 [新增]宋秋枫 自然人股东 [新增]杭州旗源投资管理合伙企业(普通合伙) 内资合伙企业 [新增]太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙) 内资合伙企业 [新增]杨孝全 自然人股东 [新增]太证中投创新二号(武汉)股权投资基金企业(有限合伙) 内资合伙企业 [新增]西安曲阳财务咨询合伙企业(有限合伙) 内资合伙企业 [新增]郭景峰 自然人股东 [新增]
|
6 | 2020-06-03 | 住所 |
北京市朝阳区霞光里15号楼18层1单元2107
|
北京市朝阳区阜通东大街6号院5号楼23层2717
|
7 | 2020-01-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
王林祥 董事长;李楠 董事; [退出]郭景峰 董事; [退出]魏怡君 董事; [退出]周奇凤 董事; [退出]刘栋 董事; [退出]王丰 董事; [退出]杨孝全 董事; [退出]王银波 董事; [退出]王林祥 经理;赵皎平 监事
|
王林祥 执行董事;王林祥 经理;赵皎平 监事
|
8 | 2020-01-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭景峰, [退出]李楠, [退出]刘栋, [退出]王丰, [退出]王林祥*,王银波, [退出]魏怡君, [退出]杨孝全, [退出]赵皎平,周奇凤 [退出]
|
王林祥*,赵皎平
|
9 | 2020-01-22 | 股东改变姓名或名称 |
常州星宇投资管理有限公司,企业法人, [退出]郭景峰,自然人股东, [退出]杭州旗源投资管理合伙企业(普通合伙),法人股东, [退出]刘栋,自然人股东, [退出]宋秋枫,自然人股东, [退出]太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙),法人股东, [退出]太证中投创新二号(武汉)股权投资基金企业(有限合伙),法人股东, [退出]王林祥,自然人股东,魏怡君,自然人股东, [退出]西安曲阳财务咨询合伙企业(有限合伙),法人股东, [退出]杨孝全,自然人股东 [退出]
|
王林祥,自然人股东
|
10 | 2020-01-22 | 股东改变姓名或名称,投资人 |
1 王林祥 自然人股东2 刘栋 自然人股东 [退出]3 魏怡君 自然人股东 [退出]4 常州星宇投资管理有限公司 企业法人 [退出]5 宋秋枫 自然人股东 [退出]6 杭州旗源投资管理合伙企业(普通合伙) 法人股东 [退出]7 太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙) 法人股东 [退出]8 杨孝全 自然人股东 [退出]9 太证中投创新二号(武汉)股权投资基金企业(有限合伙) 法人股东 [退出]10 西安曲阳财务咨询合伙企业(有限合伙) 法人股东 [退出]11 郭景峰 自然人股东 [退出]
|
1 王林祥 自然人股东
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付