序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-10 | 法定代表人变更 |
何明
|
王梅芳
|
2 | 2021-02-10 | 监事备案 |
刘庆兰
|
何明萍
|
3 | 2021-02-10 | 章程备案 |
2020-02-10章程修正案
|
2021-02-05章程备案
|
4 | 2021-02-10 | 投资人(股权)变更 |
何明;王世峰;刘庆兰;
|
王梅芳*;何明萍;
|
5 | 2020-04-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-02-10章程修正案
|
6 | 2020-04-03 | 投资人(股权)变更 |
刘庆兰;何明;
|
何明;刘庆兰;王世峰;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付