序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-23 | 法定代表人变更 |
王立锋
|
王泽芳
|
2 | 2020-11-23 | 董事备案 |
王泽芳*;王立锋;董平;阚晓天;高国庆;王恩强;杨莉莉
|
王泽芳*;王立锋;董平;阚晓天;高国庆;王恩强;杨莉莉
|
3 | 2020-11-23 | 注册资本(金)变更 |
6077.940000万人民币
|
6106.672200万人民币
|
4 | 2020-11-23 | 章程备案 |
无
|
2020-06-28章程备案
|
5 | 2020-01-20 | 章程备案 |
无
|
2019-12-19章程备案
|
6 | 2020-01-20 | 董事备案 |
王立锋;董平;阚晓天;高国庆;王恩强;杨莉莉;Helen Huiru Lou
|
王泽芳*;王立锋;董平;阚晓天;高国庆;王恩强;杨莉莉
|
7 | 2020-01-20 | 经理备案 |
高国庆
|
王泽芳*
|
8 | 2020-01-20 | 监事备案 |
沈庆;王辉;江波
|
沈庆;王一鸣;王辉
|
9 | 2019-01-16 | 注册资本(金)变更 |
5525.400000万人民币
|
6077.940000万人民币
|
10 | 2019-01-16 | 投资人(股权)变更 |
王立锋;董平;王剑;上海大雍投资管理有限公司;上海第升企业管理咨询中心(有限合伙);上海泰山天颐创业投资合伙企业(有限合伙);刘军;
|
王立锋;董平;刘军;上海大雍投资管理有限公司;王剑;上海泰山天颐创业投资合伙企业(有限合伙);上海第升企业管理咨询中心(有限合伙);王英力;王玉生;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付