序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
王玉玲
|
王玉玲
|
2 | 2019-12-18 | 联络员备案 |
高帅
|
王玉玲
|
3 | 2019-12-18 | 投资人(股权)变更 |
高帅 证照号码:******************; [退出]
|
王玉玲 证照号码:******************; [新增]
|
4 | 2019-12-18 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-12-15新章程
|
5 | 2019-11-20 | 监事备案 |
聂才华 [退出]
|
黄勇 [新增]
|
6 | 2019-11-20 | 经理备案 |
高帅 [退出]
|
王玉玲 [新增]
|
7 | 2019-11-20 | 法定代表人变更 |
高帅
|
王玉玲
|
8 | 2019-11-20 | 监事备案 |
聂才华 [退出]
|
黄勇 [新增]
|
9 | 2019-11-20 | 董事备案 |
陈航高友清 [退出]艾慧莹高帅 [退出]张开杨 [退出]
|
陈航艾慧莹王玉玲 [新增]李宁 [新增]林郁 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付