序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-29 | 法定代表人变更 |
陈德兴
|
王秀娥
|
2 | 2014-12-29 | 经营范围变更 |
为本市场内农副产品经营者提供市场管理服务(涉及行政许可的凭许可证经营)***。
|
为本市场内农副产品经营者提供市场管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
3 | 2014-12-29 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-11-08~2014-11-07
|
2004-11-08~2034-11-07
|
4 | 2011-06-30 | 法定代表人变更 |
顾中原
|
陈德兴
|
5 | 2011-06-30 | 投资人(股权)变更 |
上海泖港环卫保洁有限公司 出资 25.000000万人民币;上海强民经贸****展有限公司 出资 25.000000万人民币;
|
上海强民经贸****展有限公司 出资 25.000000万人民币;上海泖港环卫保洁有限公司 出资 25.000000万人民币;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付